KRS 0000275948
NIP7010056425
REGON14086547300000
NazwaDBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDBC
Data rejestracji 19 mar 2007 (18 lat temu) 19 mar 2007
Data usunięcia 19 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BERTOLTA BRECHTA, 7, WARSZAWA, 03-472, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHUNIVERSALE INTERNATIONAL GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Wspólnik
2007-03-19
2011-10-25
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁOTYCH
UNIVERSALE INTERNATIONAL REALITATEN GMBH
Wspólnik
2011-10-25
2019-02-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
ALICJA NAGÓRSKA
Likwidator
2018-06-04
2019-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
MICHAEL WITTMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-19
2012-03-15
MARTIN KREPLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-26
2009-12-08
RENATA CZAPLIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-08
2012-03-15
GERHARD ENGELSBERGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-29
2018-06-04
SERDINSKY WOLFGANG
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-15
2018-06-04
ALICJA NAGÓRSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-15
2018-06-04
2007-03-19
2007-05-22
"DBC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-22
2018-06-04
DBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-19
2011-10-25
AL. JEROZOLIMSKIE, 133, WARSZAWA, 02-304, WARSZAWA, POLSKA
2011-10-25
2012-09-13
CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
2012-09-13
2017-03-20
GÓRSKIEGO, 6, WARSZAWA, 00-033, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie