KRS 0000185503
REGON00057435600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W CMOLASIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUG ROLNICZYCH W CMOLASIE
Data rejestracji 30 gru 2003 (21 lat temu) 30 gru 2003
Data usunięcia 28 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 630, CMOLAS, 36-105, CMOLAS, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIWMICHAŁ MIROŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2011-10-12
KRZYSZTOF SOCHACKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-12
2013-02-28
MARIAN ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-12
2013-02-28
JÓZEF BOGACZ
Członek Organu Nadzoru
2011-10-12
2013-02-28
IGNACY SKIBA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2011-10-12
KAROL ZIĘTEK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2013-02-28
JAN MIROŚ
Członek Organu Nadzoru
2011-10-12
2013-02-28
JAN BĄBA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2011-10-12
TERESA TROJNACKA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2011-10-12
ZYGMUNT RYSZARD ZIĘTEK
Likwidator
2012-03-12
2012-06-19
MARIA POSŁUSZNA
Likwidator
2012-03-12
2013-02-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
RYSZARD ZIĘTEK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-30
2012-03-12
MARIA POSŁUSZNA
GŁÓWNY KSIĘGOWY - SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-30
2012-03-12
2003-12-30
2012-03-12
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W CMOLASIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie