KRS 0000509883
NIP8180002251
REGON00079327100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W OSTROWIE Z/S W WOLI OCIECKIEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W OSTROWIE Z/S W WOLI OCIECKIEJ
Data rejestracji 23 maj 2014 (10 lat temu) 23 maj 2014
Data usunięcia 25 wrz 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 111, WOLA OCIECKA, 39-104, OCIEKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWMARIA POSŁUSZNA
Likwidator
2014-10-27
2015-09-25
STANISŁAW OPIELA
Członek Organu Nadzoru
2014-05-23
2015-09-25
JULIAN KOZIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2014-05-23
2015-09-25
JANUSZ CWANEK
Członek Organu Nadzoru
2014-05-23
2015-09-25
WŁADYSŁAW KLACZA
Członek Organu Nadzoru
2014-05-23
2015-09-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH W OSTROWIE Z/S W WOLI OCIECKIEJ SKŁADA SIĘ Z TRZECH OSÓB POWOŁANYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH W OSTWIE. ZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ (ZGODNIE ZE STATUTEM). PREZES ZARZĄDU JEST KIEROWNIKIEM SPÓŁDZIELNI JAKO ZAKŁADU PRACY W ROZUMIENIU KODEKSU PRACY, ZGODNIE ZE STATUTEM PARAGRAF 39. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
BARBARA CWANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-23
2014-10-27
MICHALINA CHMURA
PREZES ZARZĄDU
2014-05-23
2014-10-27
JÓZEFA OZIMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-23
2014-10-27
2014-05-23
2014-10-27
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W OSTROWIE Z/S W WOLI OCIECKIEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie