KRS 0000145236
NIP8140001334
REGON00107889500000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CMOLASIE" W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CMOLASIE" "
Data rejestracji 24 gru 2002 (22 lata temu) 24 gru 2002
Data usunięcia 28 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 237 B, CMOLAS, 36-105, CMOLAS, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8140001334
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMALGORZATA ANNA JEMIOŁO
Likwidator
2020-12-30
2021-04-28
STANISŁAW BAJOR
Członek Organu Nadzoru
2002-12-24
2006-08-04
HALINA EUGENIA BAJDA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-24
2021-04-28
WŁADYSŁAW BĄBA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-24
2014-08-08
ALFRED FRANCISZEK MOKRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-24
2014-08-08
JAN LIGĘZA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-24
2006-08-04
HENRYK MACINA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-04
2010-08-06
ELŻBIETA WILK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-04
2014-08-08
HALINA SUDOŁ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-04
2010-08-06
WŁADYSŁAW HALAT
Członek Organu Nadzoru
2010-08-06
2021-04-28
MARIAN ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-08-08
2019-01-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
JÓZEF KOSIOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-24
2004-12-16
MARIA SZCZEPANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-24
2005-10-11
JULIAN PAKŁOS
SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-24
2010-08-06
JÓZEFA MOKRZYCKA
PREZES ZARZĄDU
2004-12-16
2016-12-13
KRYSTYNA POGODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-11
2006-09-12
JÓZEFA KWAŚNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-12
2016-01-18
JÓZEFA ZYGMUNT
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-18
2020-12-30
MAŁGORZATA ANNA JEMIOŁO
PREZES ZARZĄDU
2016-12-13
2020-12-30
2002-12-24
2009-07-01
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
2009-07-01
2020-12-30
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CMOLASIE
2002-12-24
2019-01-30
235, CMOLAS, 36-105, CMOLAS, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie