KRS 0000183384
NIP8841000623
REGON89025336400000
Nazwa"WEHA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWEHA
Data rejestracji 12 gru 2003 (21 lat temu) 12 gru 2003
Data usunięcia 22 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARMII KRAJOWEJ, 31, STRZEGOM, 58 - 150, STRZEGOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 262000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8841000623
data rejestracji 01 paź 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #2824Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARIA SKÓRA
reprezentant
STEFAN DESCHLER
reprezentant
STEFAN DESCHLER
Beneficjent
WEHA LUDWIG WERWEIN GMBH
Wspólnik
2003-12-12
2022-07-22
5240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 262.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
ROMAN PAWEŁ RAJEWSKI
Wspólnik
2003-12-12
2007-07-31
413 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.650 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.
TOMASZ JAROSŁAW ROGALA
Wspólnik
2003-12-12
2005-04-26
310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.500 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
JANINA HELENA RAJEWSKA
Wspólnik
2007-07-31
2009-05-21
413 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.650 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI UŁAMKOWEJ Z IWONĄ SUCHODOLSKĄ
IWONA ZOFIA SUCHODOLSKA
Wspólnik
2007-07-31
2009-05-21
413 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.650 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI UŁAMKOWEJ Z JANINĄ RAJEWSKĄ
MARIA PRZYSIĘŻNA
Prokurent
2003-12-12
2009-07-31
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE WYKONYWAĆ PROKURĘ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.
IRENEUSZ WŁADYSŁAW SUCHODOLSKI
Prokurent
2005-04-26
2008-08-06
ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE WYKONYWAĆ PROKURĘ WRAZ Z INNYM PROKURENTEM.
DARIUSZ PIOTR DULĘBA
Prokurent
2007-07-31
2008-08-06
PROKURA ŁĄCZNA; WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
MAREK IWEN
Prokurent
2020-06-17
2022-07-22
PROKURA SAMOISTNA
MARIA SKORA
Prokurent
2008-08-06
2013-11-12
PROKURA ŁĄCZNA. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU.
RAFAŁ MARCIN KULBIDA
Prokurent
2008-08-06
2009-07-31
PROKURA ŁĄCZNA. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU.
STEFAN DESCHLER
Beneficjent
ZARZĄDZAJĄCY WEHA LUDWIG WERWEIN GMBH, KTÓRA POSIADA 5240 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOSCI 262.000,00 ZŁ W SPÓŁCE WEHA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, PRZY CZYM DOKONYWANIE PRZEZ WICEPREZESA ZARZĄDU NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: - CZYNNOŚCI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ZBYCIE LUB NABYCIE NIERUCHOMOŚCI, PRAW I RZECZY RUCHOMYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 PLN (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO, - INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU PRZEKRACZA 500.000,00 PLN (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO, RÓWNIEŻ PRZY UWZGLĘDNIENIU CZYNNOŚCI CZĘŚCIOWYCH TO JEST PROWADZĄCYCH DO TEGO SAMEGO CELU, KTÓRYCH SUMA PRZEKRACZA W/W KWOTĘ, WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ADAM MARIUSZ RADZIUN
WICEPREZES
2015-02-20
2018-04-24
MARIA SKÓRA
PREZES ZARZĄDU
2018-05-10
2022-07-22
ROMAN PAWEŁ RAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-12
2007-07-31
KURT GUNTER AIGNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-12
2005-04-26
STEFAN ALEXANDER DESCHLER
PREZES ZARZĄDU
2007-07-31
2011-03-22
RAFAŁ MARCIN KULBIDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-31
2011-03-22
RAFAŁ MARCIN KULBIDA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-22
2013-11-12
MARIA SKORA
PREZES ZARZĄDU
2013-11-12
2018-05-10
STEFAN DESCHLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-12
2019-10-07
STEFAN DESCHLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-07
2022-07-22
2003-12-12
2022-07-22
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-12
2022-07-22
"WEHA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-12
2022-07-22
ARMII KRAJOWEJ, 31, STRZEGOM, 58 - 150, STRZEGOM, POLSKA
2020-10-07
2022-07-22
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2008-08-06
2022-07-22
4614Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
2008-08-06
2022-07-22
4618Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
2008-08-06
2022-07-22
4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
2008-08-06
2022-07-22
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2008-08-06
2022-07-22
4778Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2008-08-06
2022-07-22
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2008-08-06
2022-07-22
2824Z - PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH
2008-08-06
2022-07-22
2849Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH
2008-08-06
2022-07-22
2899Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie