KRS 0000046057
NIP8841052809
REGON89036745800000
Nazwa"AIRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAIRO
Data rejestracji 21 wrz 2001 (23 lata temu) 21 wrz 2001
Data usunięcia 05 lut 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARMII KRAJOWEJ, 31, STRZEGOM, 58-150, STRZEGOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#2681Z PRODUKCJA TECHNICZNYCH ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANAGIUSEPPE ROTA
Wspólnik
2001-09-21
2007-07-31
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ROMAN PAWEŁ RAJEWSKI
Wspólnik
2001-09-21
2007-07-31
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
TOMASZ JAROSŁAW ROGALA
Wspólnik
2001-09-21
2005-03-08
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
KURT GUNTER AIGNER
Wspólnik
2001-09-21
2005-06-23
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000 (DWADZIEŚCI TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.
STEFAN DESCHLER
Wspólnik
2005-06-23
2009-02-05
69 (SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.500 (TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
JANINA HELENA RAJEWSKA
Wspólnik
2007-07-31
2009-02-05
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI UŁAMKOWEJ Z IWONĄ SUCHODOLSKĄ
IWONA ZOFIA SUCHODOLSKA
Wspólnik
2007-07-31
2009-02-05
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI UŁAMKOWEJ Z JANINĄ RAJEWSKĄ
IRENEUSZ WŁADYSŁAW SUCHODOLSKI
Prokurent
2005-03-08
2007-07-31
ŁĄCZNA, WYKONYWANA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.
MARIA PRZYSIĘŻNA
Prokurent
2005-03-08
2007-07-31
ŁĄCZNA, WYKONYWANA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.
DARIUSZ PIOTR DULĘBA
Prokurent
2007-07-31
2008-02-22
PROKURA SAMOISTNA
ADRIAN MACZURA
Likwidator
2008-02-22
2009-02-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU
ROMAN PAWEŁ RAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-21
2007-07-31
TOMASZ JAROSŁAW ROGALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-21
2003-11-24
STEFAN DESCHLER
PREZES ZARZĄDU
2007-07-31
2008-02-22
2001-09-21
2008-02-22
"AIRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie