KRS 0000182904
NIP6950002560
REGON00039277300000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 11 gru 2003 (21 lat temu) 11 gru 2003
Data usunięcia 06 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 117 A, MĘCINKA, 59-424, MĘCINKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIRENATA ZAKRZEWSKA
Likwidator
2017-12-21
2018-08-06
EDWARD ADAM BOBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-14
2017-12-08
MARIA STANISŁAWA ARAUCZ
Członek Organu Nadzoru
2014-07-01
2018-08-06
WOJCIECH STANISŁAW BEDER
Członek Organu Nadzoru
2017-12-08
2018-08-06
ZOFIA OKSIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-12-08
2018-08-06
HALINA ŁUBA
Członek Organu Nadzoru
2017-12-08
2018-08-06
JERZY REJMAN
Członek Organu Nadzoru
2017-12-08
2018-08-06
TERESA CHMIEL
Członek Organu Nadzoru
2003-12-11
2017-12-08
MIKOŁAJ CHRYNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-11
2014-07-01
ZBIGNIEW ŁANDIJ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-11
2010-06-07
ADOLF MIDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-11
2017-12-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
WIESŁAW MARIAN BOBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-11
2017-12-21
RENATA ZAKRZEWSKA
Z-CA PREZESA D/S FINANSOWO - KSIĘGOWYCH
2003-12-11
2017-12-21
MARIA PRZYSIĘŻNA
SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-11
2017-12-21
2003-12-11
2017-12-21
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
2003-12-11
2008-06-27
117, MĘCINKA, 59-424, MĘCINKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie