KRS 0000182133
NIP6222325591
REGON25097151400000
NazwaVINATIONALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaVINATIONALE LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 05 gru 2003 (21 lat temu) 05 gru 2003
Data usunięcia 04 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPICHRZOWA, 10, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 130000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAKAROL KAZIMIERZ KUBICKI
Wspólnik
2003-12-05
2017-07-04
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000 ZŁ
GENOWEFA MAJCHRZAK SZYMAŃSKA
Wspólnik
2003-12-05
2012-12-20
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000 ZŁ
STANISŁAW ZDZISŁAW MAŁYSZKA
Wspólnik
2003-12-05
2011-02-10
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000 ZŁ
JERZY SIKORSKI
Wspólnik
2003-12-05
2012-12-20
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.000 ZŁ
Wspólnik
2011-02-10
2017-07-04
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁ
25002484000000
RAFAŁ ANDRZEJ WICHOWSKI
Wspólnik
2012-12-20
2017-07-04
78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.000,00 ZŁ
MARIUSZ WOJCIECH GNIADO
Wspólnik
2012-12-20
2017-07-04
78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.000,00 ZŁ
JERZY SIKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-05
2012-12-20
GENOWEFA MAJCHRZAK SZYMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-05
2011-02-10
STANISŁAW ZDZISŁAW MAŁYSZKA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-05
2012-12-20
ANDRZEJ KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-02-10
2012-12-20
MARIA PERLIŃSKA
Powiernik
2014-11-21
2017-07-04
GRAŻYNA BARBARA NIESPODZIANA
Prokurent
2007-05-25
2012-12-20
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ HENRYK GÓRNY
PREZES ZARZĄDU
2003-12-05
2004-03-26
KAROL KAZIMIERZ KUBICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-26
2011-02-10
RENATA MARIA BARTOSZEK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2009-07-31
2010-08-24
GENOWEFA MAJCHRZAK-SZYMAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-02-10
2012-12-20
DARIUSZ KAZIMIERZ GÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-12-20
2017-07-04
2003-12-05
2004-11-18
ALIANT - VINATIONALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-11-18
2014-11-21
"VINATIONALE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie