KRS 0000046116
NIP6220106525
REGON00084308100000
NazwaZAKŁADY MEBLARSKIE SPÓŁDZIELNIA PRACY "DĄB" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaZAKŁADY MEBLARSKIE PRACY "DĄB" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 21 wrz 2001 (23 lata temu) 21 wrz 2001
Data usunięcia 01 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SOWIŃSKIEGO, 67, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6220106525
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sty 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#3611Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA #3612Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MEBLI W TYM W OBROCIE Z ZAGRANICĄ #3613Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGOKRZYSZTOF FRANCISZEK ORPEL
Pełnomocnik
2008-10-06
2019-04-01
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE
MAREK KASAŁKA
Pełnomocnik
2008-10-06
2019-04-01
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE
ANDRZEJ WITOŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-18
2005-09-21
KRZYSZTOF WOŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-18
2007-12-04
JÓZEF SZYMANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-18
2004-05-25
BERNARD ULBRICH
Członek Organu Nadzoru
2003-09-18
2004-05-25
KRZYSZTOF PREISS
Członek Organu Nadzoru
2003-09-18
2007-12-04
ZBIGNIEW SZULETA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-18
2006-07-25
WŁODZIMIERZ ADAMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-18
2004-05-25
PAWEŁ BOCHYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-18
2004-05-25
MIROSŁAW JÓZEF ZBIERZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-25
2006-07-25
ROMAN KALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2007-12-04
MARIA PERLIŃSKA
Powiernik
2013-04-19
2019-04-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW ZARZĄDU.
RYSZARD GAŁACH
PREZES
2001-09-21
2003-01-07
RYSZARD GAŁACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-07
2007-12-04
RYSZARD GAŁACH
PREZES ZARZĄDU
2007-12-04
2019-04-01
TOMASZ WOJTASZEK
CZŁONEK
2001-09-21
2002-04-24
KRZYSZTOF GRZESIEK
CZŁONEK
2001-09-21
2003-01-07
MARZENA KATARZYNA STAWIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-24
2002-10-02
MAREK KASAŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-02
2003-10-03
LECHOSŁAW PIEPRZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-07
2003-10-03
DARIUSZ MORISSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-03
2004-05-25
MARIUSZ NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2003-10-03
2004-05-25
2001-09-21
2013-04-19
ZAKŁADY MEBLARSKIE SPÓŁDZIELNIA PRACY "DĄB"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie