KRS 0000177256
NIP7772730854
REGON63450807000000
Nazwa"BOSTIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBOSTIK
Data rejestracji 03 lis 2003 (21 lat temu) 03 lis 2003
Data usunięcia 28 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚREDZKA, 8, KLESZCZEWO, 63-005, KLESZCZEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR DĄBROWSKI
Prokurent
2017-10-05
2018-02-28
SAMOISTNA
BOGUSŁAW MIECZYSŁAW HAJDASZ
Prokurent
2015-02-27
2016-01-26
SAMOISTNA
MANFRED NOLTING
Prokurent
2003-11-03
2015-03-12
SAMOISTNA
WIESŁAW WOŹNY
Prokurent
2010-07-30
2015-02-27
SAMOISTNA
BOSTIK GMBH
Wspólnik
2003-11-03
2017-12-06
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
Wspólnik
2017-12-06
2018-02-28
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
63027646700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDREY CHICHAGOV
PREZES ZARZĄDU
2016-07-05
2018-02-28
JASON WALKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-05
2018-02-28
JÉRÉMY ASSAYAG
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-05
2018-02-28
HANS DETLEF DEIKE
PREZES ZARZĄDU
2003-11-03
2010-07-30
ULRICH ANTON BALKE
PREZES ZARZĄDU
2010-07-30
2012-12-07
ROLAND ALBERS
PREZES ZARZĄDU
2012-12-07
2016-07-05
2003-11-03
2005-04-05
"BOSTIK FINDLEY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie