KRS 0000176838
REGON29236614000000
Nazwa"AGROMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGROMA
Data rejestracji 23 paź 2003 (21 lat temu) 23 paź 2003
Data usunięcia 07 lut 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKOWSKA, 293, KIELCE, 25-801, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10650,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #45 BUDOWNICTWOTADEUSZ BARTOS
Wspólnik
2003-10-23
2005-02-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
URSZULA WOLWOWICZ
Wspólnik
2003-10-23
2005-02-07
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
HENRYKA MARIA PAWLONKA
Wspólnik
2003-10-23
2005-02-07
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
EDWARD BOLESŁAW SUDÓŁ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-23
2005-02-07
LESZEK SOCHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-23
2005-02-07
WIESŁAW NOGAJ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-23
2005-02-07
ELŻBIETA BARBARA SZAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-23
2005-02-07
JÓZEF JAN JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-23
2005-02-07
TADEUSZ BARTOS
Likwidator
2004-02-23
2005-02-07
MARIANNA ELŻBIETA KUBIEC
Likwidator
2004-02-23
2005-02-07
STANISŁAW KAŚKÓW
Likwidator
2004-02-23
2005-02-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
HENRYKA MARIA PAWLONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-23
2004-02-23
TADEUSZ BARTOS
PREZES
2003-10-23
2004-02-23
MARIANNA ELŻBIETA KUBIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-23
2004-02-23
STANISŁAW KAŚKÓW
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-23
2004-02-23
2003-10-23
2004-02-23
"AGROMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie