KRS 0000128887
NIP6571006223
REGON29048932900000
Nazwa"AGRO-ZARZĄD-KIELCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGRO-ZARZĄD-KIELCE
Data rejestracji 09 wrz 2002 (22 lata temu) 09 wrz 2002
Data usunięcia 21 lis 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKOWSKA, 293, KIELCE, 25-801, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCHHENRYKA PAWLONKA
Wspólnik
2002-09-09
2006-02-16
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
LESZEK SOCHOCKI
Wspólnik
2002-09-09
2006-02-16
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
TADEUSZ BARTOS
Wspólnik
2006-02-16
2008-11-21
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
EWA DĄBROWSKA
Wspólnik
2006-02-16
2008-11-21
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
ALEKSANDRA KRYSTYNA BARTOS CHMIELEWSKA
Wspólnik
2002-09-09
2008-11-21
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
KONRAD CHMIELEWSKI
Wspólnik
2002-09-09
2008-11-21
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
TADEUSZ BARTOS
Likwidator
2006-02-16
2008-11-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEŻELI JEST JEDNOCZEŚNIE WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM NIE MNIEJ NIŻ 30 % WSZYSTKICH UDZIAŁÓW, W PRZECIWNYM RAZIE REPREZENTACJA SPÓŁKI Z ART. 205 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.
HENRYKA PAWLONKA
PREZES
2002-09-09
2006-02-16
LESZEK SOCHOCKI
VICEPREZES
2002-09-09
2006-02-16
2002-09-09
2006-02-16
"AGRO-ZARZĄD-KIELCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie