KRS 0000081185
REGON67011226600000
NazwaFUNDACJA "BEZPIECZEŃSTWO" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBEZPIECZEŃSTWO
Data rejestracji 24 sty 2002 (23 lata temu) 24 sty 2002
Data usunięcia 20 paź 2010 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 19/21, RADOM, 26-602, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAMIECZYSŁAW CIEŚLAK
Likwidator
2010-02-16
2010-10-20
WIESŁAW NOGAJ
Likwidator
2010-02-16
2010-10-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDZIAŁALNOŚCIĄ BIEŻĄCĄ ZARZĄDU KIERUJE I REPREZENTUJE FUNDACJĘ NA ZEWNĄTRZ PREZES LUB W RAZIE CZASOWEJ PRZESZKODY - VICEPREZES. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB VICEPREZES.
JAN LISOWSKI
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2002-01-24
2005-01-17
WIESŁAW NOGAJ
VICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2002-01-24
2010-02-16
TADEUSZ STEFAN GROCHOWALSKI
SKARBNIK
2002-01-24
2006-09-25
STANISŁAW KORZEKWA
SEKRETARZ ZARZĄDU
2002-01-24
2006-09-25
MARIAN BARANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-24
2006-09-25
ANDRZEJ DŁUGOSZ
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2005-01-17
2007-12-12
MIECZYSŁAW CIEŚLAK
SKARBNIK
2006-09-25
2007-12-12
HENRYK ANTONI SKORUPSKI
SKARBNIK ZARZĄDU
2007-12-12
2010-02-16
CEZARY TADEUSZ ZAKRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-12
2010-02-16
STANISŁAW ANDRZEJ DOBOSZ
SEKRETARZ ZARZĄDU
2007-12-12
2010-02-16
2002-01-24
2010-02-16
FUNDACJA "BEZPIECZEŃSTWO"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie