KRS 0000176535
REGON01555915800000
NazwaHASPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHASPOL
Data rejestracji 15 paź 2003 (21 lat temu) 15 paź 2003
Data usunięcia 31 mar 2017 31 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RACJONALIZACJI, 5, WARSZAWA, 02-673, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1700000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #9522Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8532B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH #2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #2893Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #9524Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO #9529Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGOJAN POLCYN
Wspólnik
2003-10-15
2010-02-24
1.003 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 501.500 ZŁOTYCH
CZESŁAW TOMASZ KOMAR
Wspólnik
2003-10-15
2010-02-24
496 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 248.000 ZŁOTYCH
TOMASZ ZAJKOWSKI
Wspólnik
2003-10-15
2010-02-24
501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-05-25
2017-03-31
3.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700.000,00 ZŁ
57200017800000
DANUTA CHRÓŚCICKA
Prokurent
2008-10-29
2009-02-10
SAMOISTNA
JAN POLCYN
Prokurent
2009-11-16
2011-08-22
PROKURA SAMOISTNA
KRYSTYNA TERESA PIETRUCHA
Prokurent
2011-08-22
2017-03-31
PROKURA SAMOISTNA
JACEK JAN POLCYN
Członek Organu Nadzoru
2010-09-30
2017-03-31
JAN POLCYN
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2009-11-16
JAN POLCYN
Członek Organu Nadzoru
2011-08-22
2017-03-31
CZESŁAW TOMASZ KOMAR
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2008-04-01
TOMASZ ZAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2010-09-30
JUSTYNA SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-01
2017-03-31
KRYSTYNA TERESA PIETRUCHA
Członek Organu Nadzoru
2009-11-16
2011-08-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KATARZYNA MARIA CELIŃSKA ZMORZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-15
2004-05-20
LESZEK WOJCIECH GRZELAK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-20
2004-10-05
KATARZYNA MARIA CELIŃSKA ZMORZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-10-05
2010-04-29
MAREK LESZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-29
2010-04-29
MAREK LESZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-04-29
2017-03-31
DANIEL SZYMON KARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-30
2017-03-31
2003-10-15
2004-05-25
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I USŁUG TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH "HASPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie