KRS 0000095566
NIP7631844188
REGON57085711800000
NazwaFORUM GOSPODARCZE POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFORUM GOSPODARCZE POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO
Data rejestracji 28 lut 2002 (23 lata temu) 28 lut 2002
Data usunięcia 06 maj 2008 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres RYBAKI, 3, CZARNKÓW, 64-700, CZARNKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7514Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJAN MODŁAWSKI
Likwidator
2007-03-14
2008-05-06
ROMAN BYTYŃ
Likwidator
2007-03-14
2008-05-06
RYSZARD KIELCZYK
Likwidator
2007-03-14
2008-05-06
KRZYSZTOF JAN ANTKOWIAK
Likwidator
2007-03-14
2008-05-06
ZBIGNIEW JAHNS
Likwidator
2007-03-14
2008-05-06
CZESŁAW TOMASZ KOMAR
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2002-03-14
TOMASZ JAKUB SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2008-05-06
LECH STANISŁAW WOJCIESZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-09
2008-05-06
WŁADYSŁAW DYMEK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-09
2008-05-06
JANINA BARBARA KŁOS
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2003-09-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. ZARZĄD MOŻE JEDNAK UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WICEPREZESOWI, DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ROMAN BYTYŃ
SEKRETARZ
2005-07-09
2007-03-14
PAWEŁ JACHIMCZYK
SEKRETARZ
2002-02-28
2002-03-14
MAREK ANDRZEJ BAJSERT
SKARBNIK
2002-02-28
2002-03-14
RYSZARD KIELCZYK
SEKRETARZ
2003-09-09
2005-07-09
JAN MODŁAWSKI
SEKRETARZ
2002-03-14
2003-09-09
JAN MODŁAWSKI
SKARBNIK
2003-09-09
2007-03-14
ROMAN BYTYŃ
V-CE PREZES
2002-02-28
2003-09-09
JAN POLCYN
V-CE PREZES
2002-02-28
2002-03-14
RYSZARD KIELCZYK
V-CE PREZES
2002-03-14
2003-09-09
RYSZARD KIELCZYK
V-CE PREZES
2005-07-09
2007-03-14
2002-02-28
2007-03-14
FORUM GOSPODARCZE POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie