KRS 0000173929
NIP8392880424
REGON77159964600000
NazwaPOMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOMORZE
Data rejestracji 19 wrz 2003 (21 lat temu) 19 wrz 2003
Data usunięcia 28 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 1, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCHJACEK TOMASZ PLESIEWICZ
Wspólnik
2003-09-19
2012-05-11
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ
FRANCISZEK PAWEŁ ROHRAFF
Wspólnik
2003-09-19
2012-05-11
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 24.000,00 ZŁ
GRZEGORZ ROBAK
Wspólnik
2012-05-11
2014-04-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
PIOTR STANISŁAW POPŁAWSKI
Wspólnik
2014-04-09
2023-04-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ANNA JANINA SZYPUŁOWSKA STASIUK
Kurator
2017-12-08
2018-07-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI.
JACEK TOMASZ PLESIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-09-19
2012-05-11
GRZEGORZ ROBAK
PREZES ZARZĄDU
2012-05-11
2014-04-09
PIOTR STANISŁAW POPŁAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-09
2014-09-19
2003-09-19
2023-04-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-19
2023-04-28
POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-19
2023-04-28
SIENKIEWICZA, 1, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
2003-09-19
2023-04-28
01 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
2003-09-19
2023-04-28
15 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW
2003-09-19
2023-04-28
23 - WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH
2003-09-19
2023-04-28
37 - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
2003-09-19
2023-04-28
40 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ
2003-09-19
2023-04-28
45 - BUDOWNICTWO
2003-09-19
2023-04-28
50 - SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2003-09-19
2023-04-28
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2003-09-19
2023-04-28
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2003-09-19
2023-04-28
55 - HOTELE I RESTAURACJE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie