KRS 0000173226
NIP5222702366
REGON01555433300000
NazwaNORGIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNORGIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 15 wrz 2003 (21 lat temu) 15 wrz 2003
Data usunięcia 12 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres RACŁAWICKA, 93, WARSZAWA, 02-634, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5222702366
data rejestracji 12 gru 2003
status Czynny
04114021050000439314001001
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
09114021050000439314001008
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
20114021050000439314001004
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
36114021050000439314001007
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
47114021050000439314001003
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
63114021050000439314001006
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
74114021050000439314001002
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
90114021050000439314001005
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJJÖRG KAMPMEYER
Beneficjent
1968-05-05
ALEXANDER HEINRICH KNAUF
Beneficjent
1974-05-30
UWE KNOTZER
Beneficjent
1971-03-22
MAREK TOMASZ GŁADYSZ
zgłaszający - członek zarządu
JACEK STEFAN PINKOSZ
Prokurent
2004-01-30
2011-04-12
PROKURA ŁĄCZNA
DARIUSZ NASIŁOWSKI
Prokurent
2011-04-12
2014-12-12
PROKURA ŁĄCZNA
JÖRG KAMPMEYER
Beneficjent
KOMPLEMENTARIUSZ NIEMIECKIEJ SPÓŁKI GEBR. KNAUF
ALEXANDER HEINRICH KNAUF
Beneficjent
KOMPLEMENTARIUSZ NIEMIECKIEJ SPÓŁKI GEBR. KNAUF
UWE KNOTZER
Beneficjent
KOMPLEMENTARIUSZ NIEMIECKIEJ SPÓŁKI GEBR.KNAUF KG
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMLEMENTARIUSZ - SAMODZIELNIE W IMIENIU NORGIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁA ZARZĄD W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI: 1. BEATRIX PETER - KNAUF - PREZES ZARZĄDU, 2. JACEK KAZIMIERZ JAKUBISZYN, 3. JACEK STEFAN PINKOSZ. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Członek Organu Reprezentacji
2003-09-15
2014-12-12
01554297900000
2003-09-15
2003-12-16
ŚWIATOWA, 25, WARSZAWA, 02-229, WARSZAWA, POLSKA
2003-12-16
2004-05-26
PUŁAWSKA, 352 A, WARSZAWA, 02-819, WARSZAWA, POLSKA
2004-05-26
2008-06-12
SOBIESKIEGO, 104, WARSZAWA, 00-764, WARSZAWA, POLSKA
2008-06-12
2011-05-23
SOBIESZYŃSKA, 4, WARSZAWA, 00-764, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie