KRS 0000173036
NIP6340135015
REGON27063263000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "MOTORONDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "MOTORONDO"
Data rejestracji 19 wrz 2003 (21 lat temu) 19 wrz 2003
Data usunięcia 15 mar 2010 15 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OPOLSKA, 22, KATOWICE, 40 - 084, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIGERARD BERNARD PAWEŁEK
Wspólnik
2003-09-19
2007-10-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
KRYSTIAN JAN MIKLIS
Wspólnik
2003-09-19
2009-06-23
335 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 167.500,00 ZŁ
JACEK LEONARD KOKOSZKA
Wspólnik
2003-09-19
2007-01-02
335 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 167.500,00 ZŁ
MARIA ANNA KOKOSZKA
Wspólnik
2007-01-02
2007-03-15
4/6 CZĘŚCI UŁAMKOWEJ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z ADAMEM KOKOSZKA I MACIEJEM KOKOSZKA 335 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 167.500,00 ZŁ
ADAM JÓZEF KOKOSZKA
Wspólnik
2007-01-02
2007-03-15
1/6 CZĘŚCI UŁAMKOWEJ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MARIĄ KOKOSZKA I MACIEJEM KOKOSZKA 335 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 167.500,00 ZŁ
MACIEJ JACEK KOKOSZKA
Wspólnik
2007-01-02
2007-03-15
1/6 CZĘŚCI UŁAMKOWEJ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MARIĄ KOKOSZKA I ADAMEM KOKOSZKA 335 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 167.500,00 ZŁ
Wspólnik
2007-03-15
2010-03-15
665 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 332500 ZŁ
27108242700000
MARIAN PIOTR NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-19
2007-03-28
RYSZARD JAN PABIS
Członek Organu Nadzoru
2003-09-19
2007-03-28
JAN ADAM BACHER
Członek Organu Nadzoru
2003-09-19
2007-03-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNY - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
TADEUSZ PIOTR DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2003-09-19
2010-03-15
GERARD BERNARD PAWEŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-19
2007-01-31
KRZYSZTOF JÓZEF KOWALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-01-31
2010-03-15
PAWEŁ RAFAŁ ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-31
2008-02-14
LESZEK ALOJZY WOŹNICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-19
2007-01-31
2003-09-19
2008-05-13
AL.W.ROŹDZIEŃSKIEGO, 10, KATOWICE, 40-402, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie