KRS 0000113946
NIP9540007080
REGON27219254300000
Nazwa"POLMAX-MOTORONDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLMAX-MOTORONDO
Data rejestracji 22 maj 2002 (22 lata temu) 22 maj 2002
Data usunięcia 24 mar 2009 24 mar 2009
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.W.ROŹDZIEŃSKIEGO, 10, KATOWICE, 40-402, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓWPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MOTORONDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-05-22
2009-03-24
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60000ZŁ
270632630
PAWEŁ RAFAŁ ZIELIŃSKI
Likwidator
2007-03-13
2009-03-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z WICEPREZESÓW LUB ŁĄCZNIE DWAJ WICEPREZESI ALBO PREZES BĄDŹ JEDEN Z WICEPREZESÓW ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TADEUSZ PIOTR DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2002-05-22
2007-03-13
GERARD BERNARD PAWEŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-22
2007-03-13
LESZEK ALOJZY WOŹNICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-22
2007-03-13
2002-05-22
2007-03-13
"POLMAX-MOTORONDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie