KRS 0000172316
NIP9290009881
REGON97031728900000
Nazwa"WENA" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"WENA" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 15 wrz 2003 (21 lat temu) 15 wrz 2003
Data usunięcia 20 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres DEKORACYJNA, 3, ZIELONA GÓRA, 65-722, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2500000
Dane podatkowe
NIP 9290009881
data rejestracji 31 gru 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARADOSŁAW PIOTR MUZIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2004-03-19
BOGDAN SZULBORSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2004-03-19
JAN BOGUSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2004-03-19
JANUSZ ZBIGNIEW PICZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2004-03-19
JÓZEF WOŁEJKO
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2004-03-19
BOGUSŁAW FLORKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-19
2007-04-20
ELŻBIETA ZIMECKA
Członek Organu Nadzoru
2010-06-28
2020-01-20
JANUSZ FLORKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-19
2007-04-20
MAŁGORZATA DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-19
2020-01-20
PIOTR ANDRZEJ WIECZORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-04-20
2010-06-28
BARBARA ROSIŃSKA
Powiernik
2014-11-24
2020-01-20
BARBARA MACKIEWICZ
NADZORCA SĄDOWY
2004-03-12
2007-05-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MAREK STANISŁAW GÓRNY
PREZES ZARZĄDU
2003-09-15
2004-03-19
TOMASZ GRZEGORZ DUDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-15
2004-03-19
TOMASZ GRZEGORZ DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-19
2020-01-20
PIOTR KABASZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-15
2004-03-19
KRZYSZTOF PIOTR PIECZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-19
2007-02-23
KRZYSZTOF ZIMECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-19
2012-03-21
KRZYSZTOF ZIMECKI
WICEPREZES
2012-03-21
2012-11-19
EWA IRENA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-15
2012-11-19
2003-09-15
2004-03-19
"NOVITA MARKET" SPÓŁKA AKCYJNA
2004-03-19
2014-11-24
"WENA" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie