KRS 0000082205
NIP9290110143
REGON97003740800000
NazwaBIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH "DEBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH "DEBET"
Data rejestracji 17 sty 2002 (23 lata temu) 17 sty 2002
Data usunięcia 09 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 5, ZIELONA GÓRA, 65-063, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 35000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9290110143
data rejestracji 01 sty 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASTANISŁAW GAUZA
Beneficjent
BARBARA KATARZYNA ROSIŃSKA
reprezentant
STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
Wspólnik
2002-01-17
2017-11-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
007026416
STANISŁAW GAUZA
Wspólnik
2011-07-19
2020-12-09
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 500,00 ZŁ
BOLESŁAW TATARZYCKI
Wspólnik
2016-10-19
2020-12-09
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 250,00 ZŁ
ZOFIA SZEWCZUK
Wspólnik
2017-11-20
2020-12-09
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ
HELENA UCHMAN KOPYTO
Wspólnik
2017-11-20
2020-12-09
3 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ
BARBARA ROSIŃSKA
Likwidator
2018-11-09
2020-12-09
HIERONIM RUTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2007-08-30
ZYGMUNT CUGEHER
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2007-08-30
BOLESŁAW TATARZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2020-12-09
STANISŁAW GAUZA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-30
2020-12-09
HELENA UCHMAN KOPYTO
Członek Organu Nadzoru
2007-08-30
2020-12-09
STANISŁAW GAUZA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
BENEFICJENT POSIADA 3 UPRZYWILEJOWANE UDZIAŁY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WŁADYSŁAW ŁOZOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-17
2005-06-02
MARIA CZWOJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-17
2003-01-03
STANISŁAW GAUZA
PREZES ZARZĄDU
2005-06-02
2007-08-30
ZOFIA SZEWCZUK
PREZES ZARZĄDU
2007-08-30
2018-11-09
2002-01-17
2018-10-25
BIURO USŁUG FINANSOWO - KSIĘGOWYCH "DEBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-17
2018-10-25
PLAC POCZTOWY, 7, ZIELONA GÓRA, 65 - 062, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie