KRS 0000171196
REGON01555712000000
NazwaAGR ABFALLENTSORGUNGS-GESELLSCHAFT RUHRGEBIET MBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGR ABFALLENTSORGUNGS-GESELLSCHAFT RUHRGEBIET MBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaAGR ABFALLENTSORGUNGS-GESELLSCHAFT RUHRGEBIET MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Data rejestracji 01 wrz 2003 (21 lat temu) 01 wrz 2003
Data usunięcia 12 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego GILDEHOFSTRASSE, 1, ESSEN, 45-127, ESSEN, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#37 PRZETWARZANIE ODPADÓWJOSEF BACKES
Prokurent
2003-09-01
2012-04-12
ŁĄCZNA
KARL HEINZ DINGERDISSEN
Prokurent
2003-09-01
2004-12-29
ŁĄCZNA
SUSANNE RAEDEKER
Prokurent
2003-09-01
2004-12-29
ŁĄCZNA
PETER REITZ
Prokurent
2003-09-01
2004-12-29
ŁĄCZNA
THORSTEN ZISOWSKI
Prokurent
2004-12-29
2012-04-12
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
STANISŁAW DERLATKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2003-09-01
2004-12-29
JERZY RAFAŁ WONKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2004-12-29
2008-02-14
RAFAŁ WÓJCIK
Likwidator
2008-02-14
2012-04-12
WILHELM JASPERNEITE
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2012-04-12
SIEGBERT ELBERT
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2012-04-12
SANDRA NUSSMARDT
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2012-04-12
WOLFGANG RICHTER
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2012-04-12
HORST SCHIEREK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2012-04-12
MARTINA SCHMUCK GLOCK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2012-04-12
WILHELM ABSMEIER
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2012-04-12
RUDIGER ASCHERFELD
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2012-04-12
WOLFGANG MATZNER
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2012-04-12
1981-03-31
ROLAND MITSCHKE
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2012-04-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO Z PROKURENTEM.
HARALD MUELLER-WITT
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-29
2012-04-12
ULRICH VOLKERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-29
2012-04-12
MICHAEL VAGEDES
PREZES ZARZĄDU
2003-09-01
2004-12-29
2003-09-01
2008-02-14
AGR ABFALLENTSORGUNGS-GESELLSCHAFT RUHRGEBIET MBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2003-09-01
2008-02-14
AL. JEROZOLIMSKIE, 133, WARSZAWA, 02-304, WARSZAWA, POLSKA
2008-02-14
2011-01-26
AL. ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie