KRS 0000136184
NIP5252131052
REGON01600855500000
Nazwa"OSKAR SCHUNCK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOSKAR SCHUNCK POLSKA
Data rejestracji 22 paź 2002 (22 lata temu) 22 paź 2002
Data usunięcia 26 mar 2010 26 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMIOSKAR SCHUNCK AKTIENGESELLSCHAFT &CO. KG
Wspólnik
2002-10-22
2010-03-26
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
DAMIAN FRANCISZEK MOKRY
Prokurent
2006-06-06
2008-07-22
PROKURA SAMODZIELNA
RAFAŁ WÓJCIK
Likwidator
2009-12-10
2010-03-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
HORST OSKAR SCHUNCK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-22
2004-09-17
URSZULA KUBAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-22
2006-06-06
STEPHAN ZILKENS
PREZES ZARZĄDU
2004-09-17
2008-03-14
JERZY FRANCISZEK BUGZEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-31
2008-03-14
KONRAD NIESTOJEK
PREZES ZARZĄD
2008-03-14
2008-10-22
ANETA BADACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-14
2008-10-22
JERZY FRANCISZEK BUGZEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-22
2009-12-10
REGINA WALDENDORFER
PREZES ZARZĄDU
2008-10-22
2009-12-10
1957-03-17
2002-10-22
2009-12-10
"OSKAR SCHUNCK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-22
2009-12-10
MARYNARSKA, 14, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie