KRS 0000170285
NIP5590004644
REGON00252253000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "ROLNIK" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHANDLOWO-PRODUKCYJNA "ROLNIK"
Data rejestracji 12 sie 2003 (21 lat temu) 12 sie 2003
Data usunięcia 07 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WITOSA, 5, ŚWIECIE, 86-105, ŚWIECIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKIKRZYSZTOF JANUSZ WESOŁOWSKI
Likwidator
2015-03-05
2016-01-07
TADEUSZ ROKOSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-12
2016-01-07
ROMAN LEON JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-12
2016-01-07
JAN KAZIMIERZ BOGDAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-12
2016-01-07
ROMAN BOGDAN BEDNAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-12
2016-01-07
ZENON LECH SAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-12
2016-01-07
REGINA MARIA BOCIAN
Członek Organu Nadzoru
2003-08-12
2004-06-08
JÓZEF JAN DERENGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-08
2016-01-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY
KRZYSZTOF JANUSZ WESOŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-12
2015-03-05
JAN SITNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-12
2004-11-17
KAZIMIERZ WOJCIECH RASZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-12
2004-11-17
2003-08-12
2015-03-05
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "ROLNIK"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie