KRS 0000073565
NIP5590001953
REGON00033919300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZO-HANDLOWA
Data rejestracji 17 gru 2001 (23 lata temu) 17 gru 2001
Data usunięcia 28 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WYZWOLENIA, 18, LNIANO, 86-141, LNIANO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SRH.LNIANO@INTERIA.PL
Dane podatkowe
NIP 5590001953
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lip 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMITADEUSZ ROKOSZEWSKI
Beneficjent
TADEUSZ ROKOSZEWSKI
zgłaszający - likwidator
BOŻENA KRUCZKOWSKA
Pełnomocnik
2015-06-03
2022-10-27
PODPISYWANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH, SPRAWOZDAŃ ORAZ RÓŻNEGO RODZAJU PISM WYCHODZĄCYCH ZE SPÓŁDZIELNI
TADEUSZ ROKOSZEWSKI
Likwidator
2022-10-27
2023-08-28
ELŻBIETA MARIA MINDYKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-09-19
2023-08-28
WIESŁAW BAGNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-09-19
2022-06-27
MIROSŁAWA KAZIMIERA CHMIELEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-09-19
2023-08-28
CZESŁAW WALKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-09-19
2020-07-17
ANTONI ZNACZKO
Członek Organu Nadzoru
2018-09-19
2023-08-28
GABRIELA HONORATA LANDMESSER
Członek Organu Nadzoru
2020-07-17
2023-08-28
CZESŁAW WALKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2022-06-27
2023-08-28
TADEUSZ ROKOSZEWSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
TADEUSZ ROKOSZEWSKI
PREZES
2001-12-17
2022-10-27
HENRYKA STOSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-17
2016-12-30
JERZY DYGUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-17
2002-10-03
BOŻENA HALINA GERKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-30
2020-12-19
KAROLINA ROZMARYNOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-19
2022-07-06
JOANNA ZIELIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-07-25
2022-10-27
2001-12-17
2022-10-27
SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie