KRS 0000117658
NIP5590002214
REGON00033915800000
NazwaROLNICZO-HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZO-HANDLOWA PRACY
Data rejestracji 11 cze 2002 (22 lata temu) 11 cze 2002
Data usunięcia 04 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RYNEK, 1, OSIE, 86-150, OSIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5590002214
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (40)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #9601Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWAIWONA MARIA CZARNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-06-20
2022-08-04
JOANNA BASZANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-06-20
2022-08-04
ILONA JADWIGA NAWROCKA
Członek Organu Nadzoru
2018-06-20
2022-08-04
EWA WIESŁAWA RECKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2006-09-05
TERESA MARIA WARZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2006-09-05
BOŻENA ELŻBIETA NASTRÓŻNA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2014-07-10
WACŁAW MICHAŁ BABIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2006-09-05
MARIA BASZANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2006-09-05
LIDIA ELŻBIETA SĘKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2006-09-05
RYSZARD JAN CZARNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2014-07-10
EWA TERESA ANCUTA
Beneficjent
EWA TERESA ANCUTA
zgłaszający - likwidator
JOANNA MAŁGORZATA BANACH
Pełnomocnik
2012-01-12
2021-04-20
OGÓLNE - DO DZIAŁANIA WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁDZIELNI MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ
EWA TERESA ANCUTA
Likwidator
2021-04-20
2022-08-04
EWA TERESA ANCUTA
Beneficjent
BENEFICJENT - LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
JÓZEF JAN DERENGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-11
2017-06-29
REGINA MARIA BOCIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-11
2004-08-24
HANNA BARBARA PARTEKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-11
2014-10-22
TERESA ZIEGLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-22
2021-04-20
EWA TERESA ANCUTA
PREZES ZARZĄDU
2017-06-29
2021-04-20
2002-06-11
2021-04-20
ROLNICZO-HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie