KRS 0000169943
NIP9370009191
REGON07057737000000
Nazwa"ARIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARIO
Data rejestracji 08 sie 2003 (21 lat temu) 08 sie 2003
Data usunięcia 04 sty 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CYNIARSKA, 11, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 635500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻYANDRZEJ CHRYSTOWSKI
Likwidator
2007-02-27
2008-01-04
JAN GROCHOLA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2008-01-04
RUDOLF JÓZEF PIPER
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2008-01-04
GRAŻYNA ZOFIA POLAK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2008-01-04
Wspólnik
2003-08-08
2008-01-04
1271 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNIE 635.500,00 ZŁ
00068627900000
BARBARA MARIA DUDEK
Prokurent
2003-08-08
2008-01-04
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JERZY STANISŁAW MICHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-08
2003-12-08
HELENA GÓRNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-08
2006-01-11
ANDRZEJ CHRYSTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-18
2007-02-27
2003-08-08
2007-02-27
"ARIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-08
2003-12-08
PIEKARSKA, 24, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2003-12-08
2007-02-27
PIEKARSKA, 50, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie