KRS 0000086513
NIP9370002059
REGON07048307600000
Nazwa"HELVETIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHELVETIA
Data rejestracji 29 sty 2002 (23 lata temu) 29 sty 2002
Data usunięcia 10 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ORCHIDEI, 23, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 633000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#151 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH #1511Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH #1513 PRODUKCJA WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BIELSKU-BIAŁEJ
Wspólnik
2002-01-29
2009-12-10
1266 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 633.000,00 ZŁ
000686279
JANUSZ TYMOTEUSZ GROCHOLA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-06
2004-11-16
RUDOLF JÓZEF PIPER
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2004-11-16
JAN GROCHOLA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2004-11-16
STANISŁAW ZDZISŁAW BRAŃKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2003-02-06
KRZYSZTOF PIOTR GĄSIOREK
Likwidator
2007-01-29
2009-12-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DZIAŁAJĄCEGO JEDNOOSOBOWO PREZESA ZARZĄDU.
JAN GACEK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-29
2002-12-20
JAN GACEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-20
2003-07-07
JAN PAMUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-29
2002-03-12
PIOTR PODWORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-12
2002-12-20
KRZYSZTOF PIOTR GĄSIOREK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-20
2007-01-29
2002-01-29
2007-01-29
"HELVETIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie