KRS 0000037560
NIP5471853928
REGON07218828100000
NazwaZAJAZD KLIMCZOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAJAZD KLIMCZOK
Data rejestracji 23 sie 2001 (23 lata temu) 23 sie 2001
Data usunięcia 02 sie 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BYSTRZAŃSKA, 94, BIELSKO-BIAŁA, 43-309, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
Wspólnik
2001-08-23
2007-01-26
2600 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE 1.300.000,00 ZŁ
000686279
EMILIA JAWORSKA
Wspólnik
2001-08-23
2006-03-29
676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 338.000,00 ZŁ PLN
EWA FIBINGER
Wspólnik
2001-08-23
2006-03-29
676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 338.000,00 ZŁ PLN
Wspólnik
2007-01-26
2007-08-02
2600 X 500,00 ZŁ = 1.300.000,00 ZŁ
07079267600000
RUDOLF PIPER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2007-01-26
JAN GROCHOLA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2007-01-26
RUDOLF JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2006-03-29
ALEKSANDER JAN TOMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-03-29
2007-01-26
KRZYSZTOF PIOTR WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-01-26
2007-08-02
MAGDALENA BARBARA RYBAK
Członek Organu Nadzoru
2007-01-26
2007-08-02
MARIA TERESA KRĘCINA
Członek Organu Nadzoru
2007-01-26
2007-08-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ WIĘCEJ NIŻ Z JEDNEJ OSOBY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANY JEST PODPIS PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁĄD ZARZĄDU.
EMILIA JAWORSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-23
2004-11-09
EWA FIBINGER
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-23
2004-11-09
EWA FIBINGER
PREZES SPÓŁKI-PREZES ZARZĄDU
2004-11-09
2005-11-10
MAREK STANISŁAW MRÓZ
PREZES ZARZĄDU
2005-11-10
2007-01-26
RENATA JADWIGA MICHALAK
PREZES ZARZĄDU
2007-01-26
2007-08-02
2001-08-23
2007-08-02
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-23
2007-08-02
ZAJAZD KLIMCZOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-23
2007-08-02
BYSTRZAŃSKA, 94, BIELSKO-BIAŁA, 43-309, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2001-08-23
2007-08-02
5511Z - HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI
2001-08-23
2007-08-02
5512Z - HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI
2001-08-23
2007-08-02
5523Z - POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2001-08-23
2007-08-02
5530A - RESTAURACJE
2001-08-23
2007-08-02
5540Z - BARY
2001-08-23
2007-08-02
G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie