KRS 0000166896
REGON11070970400000
NazwaCHEŁMSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ZBÓŻ W CHEŁMIE
Krótka nazwaCHEŁMSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ZBÓŻ W CHEŁMIE
Data rejestracji 15 lip 2003 (21 lat temu) 15 lip 2003
Data usunięcia 16 mar 2011 16 mar 2011
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres OKSZOWSKA, 7, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWLESZEK GOSZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-15
2006-10-17
ZBIGNIEW BAKUN
Członek Organu Nadzoru
2006-10-17
2011-03-16
STANISŁAW PĄCZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-15
2006-10-17
KRZYSZTOF SZPONAR
Członek Organu Nadzoru
2006-10-17
2011-03-16
JÓZEF PIOTR DANIELCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-15
2011-03-16
LUCJAN JAROCKI
Likwidator
2010-05-31
2011-03-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZRZESZENIA SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM ZAWSZE PREZES LUB SKARBNIK.
LUCJAN JAROCKI
PREZES
2003-07-15
2010-05-31
MICHAŁ REMIGIUSZ KAWALEC
WICEPREZES
2003-07-15
2006-10-17
STANISŁAW SZADY
SKARBNIK
2003-07-15
2006-10-17
WALDEMAR SZYMAŃSKI
CZŁONEK
2003-07-15
2006-10-17
ZBIGNIEW BAKUN
CZŁONEK
2003-07-15
2006-10-17
GRZEGORZ CHUDOBA
WICEPREZES
2006-10-17
2010-05-31
PIOTR DUDZIC
SKARBNIK
2006-10-17
2010-05-31
ROBERT RYMARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-17
2010-05-31
KAZIMIERZ FUTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-17
2010-05-31
2003-07-15
2010-05-31
CHEŁMSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ZBÓŻ W CHEŁMIE
2003-07-15
2006-10-17
GRANICZNA, 35, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie