KRS 0000107091
REGON00134031800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁGOWO-WYTWÓRCZE "FORUM-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁGOWO-WYTWÓRCZE "FORUM-POL"
Data rejestracji 16 kwi 2002 (22 lata temu) 16 kwi 2002
Data usunięcia 05 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKSZOWSKA, 7, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 17000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #05 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOJAN FLIS
Wspólnik
2002-04-16
2007-09-05
36 UDZIAŁÓW PO 170 ZŁ KAŻDY- ŁĄCZNA WARTOŚĆ 6.120 /SZEŚĆ TYSIĘCY STO DWADZIEŚCIA/ ZŁ.
GRZEGORZ KOZIOŁ
Wspólnik
2002-04-16
2007-09-05
30 UDZIAŁÓW PO 170 ZŁ- ŁĄCZNA WARTOŚĆ 5.100 ZŁ /PIĘĆ TYSIĘCY STO/ ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE, ZAŚ GDY SUMA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000 /PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY/ ZŁOTYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
JAN FLIS
PREZES ZARZĄDU
2002-04-16
2007-09-05
GRZEGORZ KOZIOŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-16
2003-12-17
ANDRZEJ DERLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-17
2007-09-05
2002-04-16
2007-09-05
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-16
2007-09-05
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁGOWO-WYTWÓRCZE "FORUM-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-16
2007-09-05
OKSZOWSKA, 7, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
2002-04-16
2007-09-05
01 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
2002-04-16
2007-09-05
05 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
2002-04-16
2007-09-05
24 - PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2002-04-16
2007-09-05
26 - PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH
2002-04-16
2007-09-05
45 - BUDOWNICTWO
2002-04-16
2007-09-05
50 - SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2002-04-16
2007-09-05
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2002-04-16
2007-09-05
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2002-04-16
2007-09-05
55 - HOTELE I RESTAURACJE
2002-04-16
2007-09-05
602 - TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie