KRS 0000129889
NIP5631537924
REGON00050075400000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOPOLU
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOPOLU
Data rejestracji 11 paź 2002 (22 lata temu) 11 paź 2002
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres CHEŁMSKA, 1 A, BIAŁOPOLE, 22-135, BIAŁOPOLE, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 5631537924
data rejestracji 01 sty 2014
status Czynny
65193016952014820200060001
BPSSA I Oddział w Lublinie
ul. Mieczysława Karłowicza 4 20-027 Lublin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNERENATA NIEDŹWIEDZKA
Beneficjent
WACŁAW NAFALSKI
Beneficjent
JOLANTA KAWKA
Beneficjent
RENATA NIEDŹWIEDZKA
zgłaszający - członek zarządu
MIECZYSŁAW NIEDŹWIEDZKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2018-08-30
ZDZISŁAW MIECZYSŁAW KARCZMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2016-09-15
EDWARD MIECZYSŁAW MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
WIESŁAW TKACZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
JANUSZ KRZYSZTOF RAKOWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2024-07-30
MIROSŁAW ŁUKASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2004-08-24
WIESŁAW SZEWCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2008-07-15
EDWARD JAROSŁAW JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
TADEUSZ ZAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2004-08-24
STEFAN ANDRZEJ KUSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2024-07-30
SŁAWOMIR JANUSZ PAWELEC
Pełnomocnik
2018-07-11
1. KIEROWANIA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ODDZIAŁU BANKU W UCHANIACH. 2. REPREZENTOWANIE ZARZĄDU ORAZ BANKU NA TERENIE DZIAŁANIA ODDZIAŁU W UCHANIACH. 3. SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BS W BIAŁOPOLU PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI BANKOWYCH ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA BANKOWEGO, USTANAWIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ SPŁATY KREDYTU W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ WPISU I WYKREŚLENIA HIPOTEK, A TAKŻE INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM, ZMIANĄ, ROZWIĄZANIEM I WYKONYWANIEM UMÓW OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE. 4. SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BS W BIAŁOPOLU W POSTĘPOWANIACH O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ORAZ PRZY RESTRUKTURYZACJI, ROZWIĄZYWANIU UMOWY O KREDYT, POŻYCZKI, GWARANCJI, ZAWIERANIU UGÓD I POROZUMIEŃ POZASĄDOWYCH BEZ WZGLĘDU NA KWOTĘ, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE PODSTAWĄ DOKONANIA TYCH CZYNNOŚCI STANOWI DECYZJA PODJĘTA PRZEZ ZARZĄD BS W BIAŁOPOLU. 5. SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BS W BIAŁOPOLU PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART.49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE. 6. SAMODZIELNEGO PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW NIE STANOWIĄCYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BS W BIAŁOPOLU.
ANNA BIENIEK
Pełnomocnik
2019-02-04
1. SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BS W BIAŁOPOLU PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI BANKOWYCH ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA BANKOWEGO, USTANAWIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ SPŁATY KREDYTU W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ WPISU I WYKREŚLENIA HIPOTEK, A TAKŻE INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM, ZMIANĄ, ROZWIĄZANIEM I WYKONYWANIEM UMÓW OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE. 2. SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BS W BIAŁOPOLU W POSTĘPOWANIACH O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ORAZ PRZY RESTRUKTURYZACJI, ROZWIĄZYWANIU UMOWY O KREDYT, POŻYCZKI, GWARANCJI,ZAWIERANIU UGÓD I POROZUMIEŃ POZASĄDOWYCH BEZ WZGLĘDU NA KWOTĘ, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE PODSTAWĄ DOKONANIA TYCH CZYNNOŚCI STANOWI DECYZJA PODJĘTA PRZEZ ZARZĄD BS W BIAŁOPOLU. 3. SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BS W BIAŁOPOLU PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART.49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE. 4. SAMODZIELNEGO PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW NIE STANOWIĄCYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BS W BIAŁOPOLU. 5. REPREZENTOWANIE ZARZĄDU ORAZ BANKU NA TERENIE DZIAŁANIA ODDZIAŁU W UCHANIACH.
JADWIGA OCHĘDUSZKO
Pełnomocnik
2018-07-11
2019-02-04
1. SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BS W BIAŁOPOLU PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW, POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH I GWARNCJI BANKOWYCH ORAZ PRZY INNYCH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY 30.000,00 ZŁ, ZGODNIE Z REGULAMINEM PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH. 2. SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BS W BIAŁOPOLU PRZY UDZIELENIU KREDYTÓW, POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH I GWARANCJI BANKOWYCH ORAZ PRZY INNYCH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM OD KWOTY 30.001,00 ZŁ DO KWOTY 50.000,00 ZŁ, ZGODNIE Z REGULAMINEM PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH. 3. SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BS W BIAŁOPOLU PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY PRAWO BANKOWE. 4. SAMODZIELNEGO PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW NIESTANOWIĄCYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BS W BIAŁOPOLU. 5. REPREZENTOWANIE ZARZĄDU ORAZ BANKU NA TERENIE DZIAŁANIA ODDZIAŁU W UCHANIACH.
RENATA NIEDŹWIEDZKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH
WACŁAW NAFALSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
JOLANTA KAWKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
WACŁAW EUGENIUSZ NAFALSKI
PREZES
2002-10-11
SŁAWOMIR JANUSZ PAWELEC
ZASTĘPCA PREZESA
2002-10-11
2007-07-09
SŁAWOMIR JANUSZ PAWELEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-09
2018-05-22
JOLANTA KAWKA
CZŁONEK
2002-10-11
ANNA CECYLIA MOSZCZYŃSKA
CZŁONEK
2002-10-11
2011-06-08
WALDEMAR WAWRZYNIEC SZYKUŁA
CZŁONEK
2002-10-11
2003-06-12
JADWIGA OCHĘDUSZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-08
2018-05-22
RENATA NIEDŹWIEDZKA
WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH
2018-05-22
2002-10-11
2010-11-22
HRUBIESZOWSKA, 4, BIAŁOPOLE, 22-135, BIAŁOPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie