KRS 0000165408
REGON01551197300000
NazwaULTIMA RATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaULTIMA RATIO
Data rejestracji 24 cze 2003 (21 lat temu) 24 cze 2003
Data usunięcia 29 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 470000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2215 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #5119 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6521 LEASING #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7230 PRZETWARZANIE DANYCH #7240 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440 REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKADARIUSZ WIELGOSZ
Wspólnik
2003-06-24
2003-10-10
99 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁOTYCH
BARBARA ANNA KIEŁT WIELGOSZ
Wspólnik
2003-10-10
2005-12-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ
DARIUSZ JACEK KAMIŃSKI
Wspólnik
2003-10-10
2004-06-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ
ANNA MAŁGORZATA BIERZYŃSKA
Wspólnik
2004-06-07
2008-12-03
940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 470.000,00 ZŁ
Wspólnik
2008-12-03
2009-12-29
940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 470 000,00 PLN
02042276000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BARBARA ANNA KIEŁT WIELGOSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-10
2004-06-07
BARBARA ANNA KIEŁT WIELGOSZ
PREZES ZARZĄDU
2004-06-07
2005-12-06
DARIUSZ JACEK KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-10
2004-06-07
DARIUSZ WIELGOSZ
PREZES ZARZĄDU
2003-06-24
2003-10-10
ANNA MAŁGORZATA BIERZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-07
2005-12-06
ANNA MAŁGORZATA BIERZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-12-06
2008-12-03
BARTOSZ STANISŁAW KOTARBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-03
2009-12-29
PRZEMYSŁAW MAREK JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-12-03
2009-12-29
2003-06-24
2005-12-06
STRUMYKOWA, 17, JÓZEFOSŁAW, 05-500, PIASECZNO 1, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie