KRS 0000165292
NIP7822273041
REGON63448678200000
NazwaBAU-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBAU-INSTAL
Data rejestracji 09 lip 2003 (21 lat temu) 09 lip 2003
Data usunięcia 27 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBROŃCÓW TOBRUKU, 29, POZNAŃ, 61-695, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃIRENA WOJTYCZKA
Wspólnik
2003-07-09
2006-04-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
TOMASZ PALACZ
Wspólnik
2003-07-09
2005-11-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
BARTOSZ CIEŚLIK
Wspólnik
2004-11-22
2005-11-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ KONASZEWICZ
Wspólnik
2005-11-28
2006-04-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
REMIGIUSZ STANISŁAW ROGACKI
Wspólnik
2005-11-28
2007-09-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MARZENA WOJTYCZKA
Wspólnik
2005-11-28
2006-04-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
IWONA ALEKSANDRA CLARKE
Wspólnik
2006-04-06
2007-04-04
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ
HENRYK SOLAREK
Wspólnik
2007-09-17
2021-07-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
MICHAŁ BASZYŃSKI
Prokurent
2006-04-06
2007-04-04
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ PALACZ
PREZES ZARZĄDU
2003-07-09
2004-11-22
IRENA WOJTYCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-09
2006-04-06
REMIGIUSZ STANISŁAW ROGACKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-06
2007-09-17
RAFAŁ WITKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-06
2007-04-04
MARIAN KOMOROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-04
2007-09-17
BARTOSZ CIEŚLIK
PREZES ZARZĄDU
2004-11-22
2005-11-28
PAWEŁ KONASZEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-11-28
2006-04-06
HENRYK SOLAREK
PREZES ZARZĄDU
2007-09-17
2013-10-11
ZBIGNIEW KALINOWSKI
VICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-17
2009-10-14
2003-07-09
2005-11-28
"SERIOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-09
2005-11-28
ŻORSKA, 47, POZNAŃ, 61-345, POZNAŃ, POLSKA
2005-11-28
2007-04-04
BAŁTYCKA, 7, POZNAŃ, 60-960, POZNAŃ, POLSKA
2007-04-04
2007-09-17
GDYŃSKA, 31, POZNAŃ, 61-016, POZNAŃ, POLSKA
2007-09-17
2009-10-14
BAŁTYCKA, 7, POZNAŃ, 61-013, POZNAŃ, POLSKA
Km 486/22
2024-01-15
2024-08-30
1807.19 PLN
VI Nc-e 1097854/12
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek Kancelaria Komornicza nr I w Poznaniu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie