KRS 0000292918
NIP7851759591
REGON30071107400000
Nazwa"RS ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRS ENERGIA
Data rejestracji 20 lis 2007 (17 lat temu) 20 lis 2007
Data usunięcia 01 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADARIUSZ GRZEGORCZYK
Wspólnik
2007-11-20
2010-11-02
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
RYSZARD MARCIN PRZYBYŁA
Wspólnik
2007-11-20
2010-11-02
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
KRZYSZTOF JERZY PRZYBYŁA
Wspólnik
2007-11-20
2010-11-02
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
REMIGIUSZ STANISŁAW ROGACKI
Wspólnik
2010-11-02
2015-04-14
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR CZECH
Wspólnik
2010-11-02
2015-04-14
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
JACEK BLIMEL
Wspólnik
2015-04-14
2021-12-01
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF JERZY PRZYBYŁA
PREZES ZARZĄDU
2007-11-20
2010-11-02
DARIUSZ GRZEGORCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-20
2010-11-02
RYSZARD MARCIN PRZYBYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-20
2010-11-02
REMIGIUSZ STANISŁAW ROGACKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-02
2015-04-14
2007-11-20
2010-11-02
"DRK ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-20
2010-11-02
10, ŁĘŻEK, 63-130, KSIĄŻ WLKP., POLSKA
2010-11-02
2013-12-12
GRONOWA, 22, POZNAŃ, 61-655, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie