KRS 0000545800
NIP7811907246
REGON36088410600000
NazwaHBHW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHBHW
Data rejestracji 26 lut 2015 (10 lat temu) 26 lut 2015
Data usunięcia 25 mar 2022 25 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 4, TRZEMŻAL, 62-235, TRZEMŻAL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHMARIA KIEŁPIŃSKA
Beneficjent
MARIUSZ KIEŁPIŃSKI
reprezentant
MAREK WŁODZIMIERZ TRZASKA
Wspólnik
2015-02-26
2015-12-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
MICHAŁ BASZYŃSKI
Wspólnik
2015-12-04
2016-04-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF MIECZYSŁAW KUSZ
Wspólnik
2015-12-04
2016-04-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
BEATA MAGDALENA KIEŁPIŃSKA
Wspólnik
2016-04-04
2022-03-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
MARIA KIEŁPIŃSKA
Wspólnik
2016-04-04
2022-03-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF MIECZYSŁAW KUSZ
Prokurent
2015-12-04
2016-04-04
PROKURA SAMOISTNA
BEATA MAGDALENA KIEŁPIŃSKA
Prokurent
2016-04-04
2021-09-24
PROKURA JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA
MARIA KIEŁPIŃSKA
Likwidator
2021-09-24
2022-03-25
MARIA KIEŁPIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ BASZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-04
2016-04-04
MARIUSZ KIEŁPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-04
2021-09-24
MAREK WŁODZIMIERZ TRZASKA
PREZES ZARZĄDU
2015-02-26
2015-12-04
2015-02-26
2021-09-24
HBHW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-26
2015-12-04
UL. POZNAŃSKA, 42, POZNAŃ, 60-851, POZNAŃ, POLSKA
2015-12-04
2016-04-04
UL. MIŁA, 13, POZNAŃ, 60-586, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie