KRS 0000164754
REGON77159492700000
Nazwa"GRUPA BEEPROVIDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA BEEPROVIDER
Data rejestracji 13 cze 2003 (21 lat temu) 13 cze 2003
Data usunięcia 20 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MONIUSZKI, 14/16, BRZEZINY, 95-060, BRZEZINY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEBARTOSZ ROMAN WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2003-06-13
2005-11-17
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.500,00 ZŁ
Wspólnik
2005-11-17
2007-04-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
47318479800000
YEVHENIY DYATEL
Wspólnik
2007-04-05
2017-09-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄĆZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
JERZY JANIAK
Kurator
2009-03-30
2009-09-16
KRZYSZTOF OSTROWSKI
Kurator
2009-09-16
2010-09-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
BARTOSZ ROMAN WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-13
2005-11-17
AGATA KATARZYNA SOBAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-11-17
2006-08-22
MARIOLA KANIEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-08-22
2006-11-23
BARBARA OGRODOWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2006-11-23
2007-04-05
YEVHENIY DYATEL
PREZES ZARZĄDU
2007-04-05
2017-09-20
2003-06-13
2006-08-22
BYTOWSKA, 31, CHOJNICE, 89-600, CHOJNICE, POLSKA
2006-08-22
2006-11-23
KARPIA, 63, ŁÓDŹ, 93-155, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie