KRS 0000254638
NIP7711000564
REGON59032890100000
Nazwa"KWANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKWANT
Data rejestracji 10 kwi 2006 (18 lat temu) 10 kwi 2006
Data usunięcia 25 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PABIANICKA, 271, ŁÓDŹ, 93-454, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0202Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #1760Z PRODUKCJA DZIANIN #177 PRODUKCJA WYROBÓW DZIEWIARSKICH O SPLOCIE DZIANINOWYM I SZYDEŁKOWYM #1810Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #1920 PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #45 BUDOWNICTWO #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #551 USŁUGI HOTELARSKIE #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁAWspólnik
2006-04-10
2021-08-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
47318479800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
LESZEK STANISŁAW SOBAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-10
2008-11-19
AGATA KATARZYNA SOBAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-11-19
2014-02-18
2006-04-10
2006-10-30
ORLA, 6, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
2006-10-30
2007-07-23
MONIUSZKI, 14/16, BRZEZINY, 95-060, BRZEZINY, POLSKA
2007-07-23
2008-11-19
PABIANICKA, 271, ŁÓDŹ, 93-454, ŁÓDŹ, POLSKA
2008-11-19
2011-05-18
ŁĄKOWA, 4, ŁÓDŹ, 90-563, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie