KRS 0000269097
NIP5552039907
REGON22034161800000
NazwaAT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAT INVESTMENT
Data rejestracji 04 gru 2006 (18 lat temu) 04 gru 2006
Data usunięcia 27 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZIELONOGÓRSKA, 21, BYDGOSZCZ, 85-148, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #651 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIEBARTOSZ ROMAN WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2006-12-04
2007-11-22
450 (SŁOWNIE: CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAGDALENA TOMCZAK
Wspólnik
2006-12-04
2007-11-22
50 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BARTOSZ ROMAN WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2010-10-14
2021-04-27
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ
TOMASZ SŁOMSKI
Wspólnik
2007-11-22
2010-10-14
250 UDZIAŁÓW PO 100,00 PLN KAŻDY, O ŁĄCZNIEJ WARTOŚCI 25.000 PLN
ALEKSANDRA KUŚMIERCZUK
Wspólnik
2007-11-22
2021-04-27
250 UDZIAŁÓW PO 100,00 PLN KAŻDY, O ŁĄCZNIEJ WARTOŚCI 25.000 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAGDALENA TOMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2006-12-04
2007-11-22
ALEKSANDRA KUŚMIERCZUK
PREZES ZARZĄDU
2007-11-22
2010-10-14
TOMASZ SŁOMSKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2007-11-22
2010-10-14
BARTOSZ ROMAN WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-10-14
2014-08-13
2006-12-04
2007-11-22
"SEMPRE BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2006-12-04
2007-11-22
BYTOWSKA, 31, CHOJNICE, 89-600, CHOJNICE, POLSKA
2007-11-22
2010-10-14
KOŚCIUSZKI, 27, BYDGOSZCZ, 85-079, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie