KRS 0000164620
NIP1181685001
REGON01546812500000
NazwaTUF BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTUF BROKER
Data rejestracji 12 cze 2003 (21 lat temu) 12 cze 2003
Data usunięcia 20 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1181685001
data rejestracji 16 maj 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lis 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMIRADOSŁAW JERZY JARMUŁA
Wspólnik
2003-06-12
2021-11-20
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PIOTR CICHECKI
Wspólnik
2003-06-12
2021-11-20
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UMOCOWANY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA), W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, O ILE PROKURENT ZOSTANIE USTANOWIONY (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
DARIUSZ MARIA KOWALCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-12
2021-11-20
2003-06-12
2020-01-28
WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO, 20, WARSZAWA, 01-923, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie