KRS 0000725383
NIP5252745653
REGON36984447900000
NazwaCHEŁMNO TUF PARK PGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaCHEŁMNO TUF PARK PGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 29 mar 2018 (6 lat temu) 29 mar 2018
Data usunięcia 28 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. STAWKI, 3A, WARSZAWA, 00-193, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWMACIEJ TUROWSKI
Wspólnik
2018-03-29
2020-04-28
FABIAN ERYK BARBAROWICZ
Wspólnik
2018-04-21
2021-12-28
RADOSŁAW JERZY JARMUŁA
Wspólnik
2018-04-21
2021-12-28
Wspólnik
2020-04-28
2021-12-28
36608707800000
MAREK HENRYK BARBAROWICZ
Wspólnik
2020-04-28
2021-12-28
MACIEJ TUROWSKI
Prokurent
2018-03-29
2020-04-28
PROKURA SAMOISTNA
FABIAN ERYK BARBAROWICZ
Prokurent
2018-09-18
2021-12-28
SAMOISTNA
RADOSŁAW JERZY JARMUŁA
Beneficjent
FABIAN ERYK BARBAROWICZ
reprezentant
ALEKSANDRA IRENA WIERZBOWSKA
reprezentant
RADOSŁAW JERZY JARMUŁA
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 96,67% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ROBUST LINCOLN MALTA LIMITED POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TUF INVESTMENT SP. Z O. O. POSIADAJĄCEJ 40 % GŁOSÓW PRZY PODEJMOWANIU UCHWAŁ W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ PGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. OBECNIE KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY PRZEZ ALEKSANDRĘ WIERZBOWSKĄ (PESEL: 90032111508) - PREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2018-03-29
2018-12-04
14283774200000
Członek Organu Reprezentacji
2018-12-04
2021-12-28
14702677000000
2018-03-29
2018-12-04
CHEŁMNO TUF PARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-12-04
2019-02-27
CHEŁMNO TUF PARK POLSKIE GABINETY IMPLANTOLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie