KRS 0000159254
NIP9482105190
REGON67195355900000
NazwaGEESINK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGEESINK POLSKA
Data rejestracji 17 kwi 2003 (21 lat temu) 17 kwi 2003
Data usunięcia 10 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARTYZANCKA, 94/108, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIGEESINK GROUP B.V.
Wspólnik
2003-04-17
2017-05-10
117 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.500 ZŁOTYCH
WERTHEIM HERNAN GUNTHER
Likwidator
2016-10-20
2017-05-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACEK LIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-17
2003-11-06
WILHELMUS NIEUWENHUIJZEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-17
2008-11-21
DIONISIUS EVERARDUS JOHANNES STUIFMEEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-17
2006-05-23
KRISTIAN RAVN JORGENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-06
2006-05-23
DAVID HODGETTS
PREZES ZARZĄDU
2006-05-23
2008-09-25
PER ANDERS SCHERLUND
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-23
2008-11-21
EVA MONICA KALAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-13
2012-07-31
1955-05-23
CHRISTIAN MICHAEL TECCA
PREZES ZARZĄDU
2008-11-21
2009-08-13
DAVID MARK SAGEHORN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-13
2009-08-13
CHRISTOFFEL ALFONSUS MUL
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-13
2009-08-13
2003-04-17
2016-10-20
GEESINK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie