KRS 0000157335
NIP5272024649
REGON01041208300000
NazwaGREEN - LAND SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGREEN - LAND SERVICE
Data rejestracji 01 kwi 2003 (21 lat temu) 01 kwi 2003
Data usunięcia 30 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYŻOWA, 96A, OPACZ KOLONIA, 05-816, MICHAŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJACEK STANISŁAW WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2003-04-01
2010-10-28
37 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37000 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARCIN JAN ZIELIŃSKI
Wspólnik
2003-04-01
2014-03-19
143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 143.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-03-19
2015-01-30
150 /STO PIĘĆDZIESIĄT/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 ZŁ /STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY/.
63963057400000
MAŁGORZATA MARTA MAŃKOWSKA
Prokurent
2003-11-26
2005-05-09
ŁĄCZNA
MAŁGORZATA KAROLINA JUCHNIEWICZ
Prokurent
2003-11-26
2005-05-09
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE A GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU ORAZ PROKURENCI SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA
WŁADYSŁAW PETER
PREZES ZARZĄDU
2014-03-19
2015-01-30
MARCIN JAN ZIELIŃSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2003-04-01
2005-05-09
JACEK STANISŁAW WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-01
2003-11-26
MARCIN JAN ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-05-09
2014-03-19
EDWARD JANUSZ MUZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-26
2005-05-09
2003-04-01
2011-05-10
PRĄDZYŃSKIEGO, 17, WARSZAWA, 01-222, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie