KRS 0000003049
NIP5782461917
REGON17038410600000
NazwaPASŁĘCKIE STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE W PASŁĘKU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPASŁĘCKIE POMOCY RODZINIE W PASŁĘKU
Data rejestracji 02 maj 2001 (23 lata temu) 02 maj 2001
Data usunięcia 26 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres PLAC GRUNWALDZKI, 8, PASŁĘK, 14-400, PASŁĘK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEJOANNA STRZELECKA
Likwidator
2020-12-02
2024-04-26
ANNA ZAWILSKA
Likwidator
2020-12-02
2024-04-26
BOŻENA HOŁUJ
Likwidator
2020-12-02
2024-04-26
ZBIGNIEW BŁASZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-02
2005-04-14
MACIEJ ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-02
2009-09-15
BOŻENA HOŁUJ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-02
2005-04-14
IWONA ŻABICKA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-14
2009-09-15
BARBARA ELŻBIETA NOWAKOWSKA LASMANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-09-15
2017-11-16
ELŻBIETA MARSZAŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-15
2017-11-16
EDWARD JANUSZ MUZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-11-16
2019-09-12
DOROTA ORŁOWSKA ŁUCZKA
Członek Organu Nadzoru
2017-11-16
2024-04-26
ANETTA BOGUMIŁA WYSOCKA
Członek Organu Nadzoru
2019-09-12
2024-04-26
AGNIESZKA POCEŁUJKO
Członek Organu Nadzoru
2017-11-16
2024-04-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
BOŻENA KWIATEK
CZŁONEK
2005-04-14
2009-09-15
BEATA ZIĘBICKA
SEKRETARZ
2009-09-15
2017-11-16
ROBERT PAPIEROWSKI
SKARBNIK
2009-09-15
2017-11-16
ANIELA GARNOWSKA
CZŁONEK
2001-05-02
2005-04-14
BOŻENNA ROMANOWSKA
WICEPREZES
2005-04-14
2017-11-16
ZBIGNIEW BŁASZCZAK
SKARBNIK
2005-04-14
2009-09-15
ELŻBIETA ROMANCEWICZ
SEKRETARZ
2005-04-14
2009-09-15
MIROSŁAW WINCENTY ŚLESIŃSKI
PREZES
2001-05-02
2017-11-16
ELŻBIETA MARSZAŁKOWSKA
WICEPREZES
2001-05-02
2005-04-14
BARBARA ELŻBIETA NOWAKOWSKA LASMANOWICZ
SKARBNIK
2001-05-02
2005-04-14
2001-05-02
2020-12-02
PASŁĘCKIE STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE W PASŁĘKU
2001-05-02
2005-04-14
3 MAJA, 16, PASŁĘK, 14-400, PASŁĘK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie