KRS 0000156480
NIP8522184977
REGON81162687800000
Nazwa"BST GLOBAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBST GLOBAL
Data rejestracji 25 mar 2003 (21 lat temu) 25 mar 2003
Data usunięcia 22 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 20, SKARBIMIERZYCE, 72-002, DOŁUJE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8522184977
data rejestracji 31 gru 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #1042Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH #1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1062Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETBEATA GRAŻYNA FEDOROWICZ
Wspólnik
2003-03-25
2019-11-22
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF FEDOROWICZ
Wspólnik
2003-03-25
2019-11-22
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ
STEFAN PĘKALA
Wspólnik
2016-07-13
2019-11-22
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ
BEATA GRAŻYNA FEDOROWICZ
Prokurent
2004-12-29
2010-08-27
JEDNOOSOBOWA
STEFAN PĘKALA
Likwidator
2018-11-21
2019-11-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 400.000 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM SŁAWOMIR STAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-25
2003-05-22
BEATA GRAŻYNA FEDOROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-05-22
2003-11-13
ADAM SŁAWOMIR STAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-13
2004-05-17
MONIKA FIDECKA
PREZES ZARZĄDU
2004-05-17
2004-12-29
MONIKA FIDECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-29
2005-11-03
STEFAN PĘKALA
PREZES ZARZĄDU
2004-12-29
2018-11-21
ALICJA HANNA POK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-03-06
2010-08-27
MONIKA FIDECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-01-13
2017-07-06
2003-03-25
2004-12-29
"BKF SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-29
2012-09-18
BKF-SYSTEM-TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-09-18
2018-11-21
"BST GLOBAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-25
2012-09-18
22, SKARBIMIERZYCE, 72-002, DOŁUJE, POLSKA
2012-09-18
2015-01-21
18, SKARBIMIERZYCE, 72-002, DOŁUJE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie