KRS 0000802421
NIP8513241227
REGON38429474500000
NazwaOLIVIER GARDOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaOLIVIER GARDOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 wrz 2019 (5 lat temu) 04 wrz 2019
Data usunięcia 13 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 22, SKARBIMIERZYCE, 72-002, DOŁUJE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPIOTR SZYMON ANDRZEJEWSKI
Beneficjent
PIOTR SZYMON ANDRZEJEWSKI
reprezentant
BEATA GRAŻYNA FEDOROWICZ
Wspólnik
2019-09-04
2020-12-31
KRZYSZTOF FEDOROWICZ
Wspólnik
2019-09-04
2020-12-31
KLAUDIA FEDOROWICZ ANDRZEJEWSKA
Wspólnik
2019-09-04
2021-05-13
PIOTR SZYMON ANDRZEJEWSKI
Wspólnik
2019-09-04
2021-05-13
ANETA MARIA FICEK KOSIARSKA
Wspólnik
2019-09-04
2020-10-02
KRZYSZTOF KOSIARSKI
Wspólnik
2019-09-04
2020-10-02
KLAUDIA ANNA FEDOROWICZ ANDRZEJEWSKA
Prokurent
2019-09-04
2021-05-13
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR SZYMON ANDRZEJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ: OLIVIER GARDOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SKARBIMIERZYCACH, WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY OLIVIER GARDOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TJ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ZARÓWNO W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2019-09-04
2021-05-13
32148487700000
2019-09-04
2021-05-13
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-09-04
2021-05-13
OLIVIER GARDOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-09-04
2021-05-13
22, SKARBIMIERZYCE, 72-002, DOŁUJE, POLSKA
2019-09-04
2021-05-13
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2019-09-04
2021-05-13
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2019-09-04
2021-05-13
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2019-09-04
2021-05-13
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2019-09-04
2021-05-13
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2019-09-04
2021-05-13
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2019-09-04
2021-05-13
4332Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
2019-09-04
2021-05-13
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2019-09-04
2021-05-13
4391Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
2019-09-04
2021-05-13
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie