KRS 0000305968
NIP8561800096
REGON32051793600000
Nazwa CENTRUM OPIEKI – L. KOŁODZIEJ, I. KOŁODZIEJ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaCENTRUM OPIEKI – L. KOŁODZIEJ, I. KOŁODZIEJ
Data rejestracji 16 maj 2008 (16 lat temu) 16 maj 2008
Data usunięcia 18 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 13, STEPNICA, 72-112, STEPNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8561800096
data rejestracji 04 cze 2008
status Czynny
54102047950000910201833359
PKO Oddział 1 w Szczecinie
al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
92835500090067107920000001
BS8355 Centrala
ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGOIWONA KOŁODZIEJ
Beneficjent
LECH BORYS KOŁODZIEJ
Beneficjent
LECH BORYS KOŁODZIEJ
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ STANISŁAW KOŁODZIEJ
Wspólnik
2008-05-16
2023-12-27
IWONA KOŁODZIEJ
Wspólnik
2008-05-16
2024-01-18
MONIKA FIDECKA
Wspólnik
2008-05-16
2012-11-07
LECH BORYS KOŁODZIEJ
Wspólnik
2023-12-27
2024-01-18
IWONA KOŁODZIEJ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LECH BORYS KOŁODZIEJ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO.
ANDRZEJ STANISŁAW KOŁODZIEJ
Członek Organu Reprezentacji
2008-05-16
2023-12-27
IWONA KOŁODZIEJ
Członek Organu Reprezentacji
2008-05-16
2024-01-18
MONIKA FIDECKA
Członek Organu Reprezentacji
2008-05-16
2012-11-07
LECH BORYS KOŁODZIEJ
Członek Organu Reprezentacji
2023-12-27
2024-01-18
2008-05-16
2008-05-27
"CENTUM OPIEKI - A. KOŁODZIEJ, I. KOŁODZIEJ, M. FIDECKA" SPÓŁKA JAWNA
2008-05-27
2012-11-07
"CENTRUM OPIEKI - A. KOŁODZIEJ, I. KOŁODZIEJ, M. FIDECKA" SPÓŁKA JAWNA
2012-11-07
2024-01-08
CENTRUM OPIEKI - A. KOŁODZIEJ, I. KOŁODZIEJ SPÓŁKA JAWNA
2008-05-16
2009-10-06
WOJSKA POLSKIEGO, 11 A, STEPNICA, 72-112, STEPNICA, POLSKA
2009-10-06
2012-11-07
OSTROBRAMSKA, 10, SZCZECIN, 71-022, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie