KRS 0000154844
NIP9491846477
REGON15211839900000
NazwaSTOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW NA RZECZ SPOŁECZNEJ SŁUŻBY RATOWNICZEJ OSP - "RATOWNIK"
Krótka nazwaWSPIERANIA INICJATYW NA RZECZ SPOŁECZNEJ SŁUŻBY RATOWNICZEJ OSP - "RATOWNIK"
Data rejestracji 14 mar 2003 (22 lata temu) 14 mar 2003
Data usunięcia 13 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres WARSZAWSKA, 63, WANATY, 42-260, KAMIENICA POLSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#7514Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ #7525Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA #7512Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4020B DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCHPIOTR MACKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-06-07
2017-12-13
WOJCIECH JÓZEF GRABAŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-14
2005-06-07
JACEK STANISŁAW WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-14
2005-06-07
WIESŁAW MARIAN ZGRZEBLAK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-07
2017-12-13
JERZY EUGENIUSZ ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-14
2005-06-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSTOWARZYSZENIE REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ DO SKŁADANIA W JEGO IMIENIU PODPISÓW PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU.
STEFAN GAWROŃSKI
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU / PREZES STOWARZYSZENIA
2003-03-14
2005-06-07
STEFAN GAWROŃSKI
SEKRETARZ
2005-06-07
2007-06-22
JAN OSIEWACZ
WICEPRZEWODNICZĄCY
2003-03-14
2005-06-07
JERZY MIECZYSŁAW KUNA
WICEPRZEWODNICZĄCY
2003-03-14
2005-06-07
ZBIGNIEW JÓZEF CONER
SEKRETARZ
2003-03-14
2005-06-07
ZBIGNIEW JÓZEF CONER
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU / PREZES STOWARZYSZENIA
2005-06-07
2017-12-13
ANDRZEJ MICHALCZYK
CZŁONEK
2003-03-14
2005-06-07
KRZYSZTOF PIECZEWSKI
CZŁONEK
2003-03-14
2005-06-07
JAN SZYMUSIŃSKI
CZŁONEK
2003-03-14
2005-06-07
2003-03-14
2005-06-07
KRÓTKA, 44/46, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie