KRS 0000352633
NIP9492139894
REGON24148420900000
Nazwa"MINERAL-POWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMINERAL-POWER
Data rejestracji 29 mar 2010 (14 lat temu) 29 mar 2010
Data usunięcia 12 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIONKOWA, 8, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWYJANUSZ JÓZEF GRZYB
Wspólnik
2010-03-29
2014-10-24
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,00 ZŁ
JERZY EUGENIUSZ ŻAK
Wspólnik
2010-03-29
2014-05-14
183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.300 ZŁ
ZYGMUNT WIESŁAW WYSOCKI
Wspólnik
2010-03-29
2014-05-14
183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.300 ZŁ
KAROLINA MARZENA KOŁODZIEJ
Wspólnik
2014-10-24
2022-07-12
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,00 ZŁ
JANUSZ JÓZEF GRZYB
Prokurent
2014-05-14
2014-10-24
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JANUSZ JÓZEF GRZYB
PREZES ZARZĄDU
2010-03-29
2014-05-14
JERZY EUGENIUSZ ŻAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-29
2014-05-14
MARZANNA BARBARA TURAJSKA GRZYB
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2014-05-14
2014-10-24
KAROLINA MARZENA KOŁODZIEJ
PREZES ZARZĄDU
2014-10-24
2016-12-29
2010-03-29
2014-05-14
"MINERAL-POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2010-03-29
2014-05-14
MICHAŁOWSKIEGO, 18, CZĘSTOCHOWA, 42-224, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2014-05-14
2015-03-27
STAWOWA, 4, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
2015-03-27
2015-07-02
SOSNOWIEC, POLSKA
TW4020016009015
2022-02-11
2023-12-04
110.59 PLN
TW4020016009015
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020016009019
2022-02-11
2023-12-04
13.69 PLN
TW4020016009019
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie