KRS 0000068278
REGON15199899000000
NazwaCENTRUM PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Data rejestracji 14 gru 2001 (23 lata temu) 14 gru 2001
Data usunięcia 13 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 20/22, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7440Z REKLAMA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANDRZEJ ROMAN RYBAK
Likwidator
2006-04-03
2007-02-13
CZESŁAW MIKLAS
Likwidator
2006-04-03
2007-02-13
JÓZEF ADAM WOJTAS
Likwidator
2006-04-03
2007-02-13
MAŁGORZATA URSZULA OCIEPA
Likwidator
2006-04-03
2007-02-13
WIESŁAW BĄK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-17
2007-02-13
JERZY PAWEŁ KOCYGA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-17
2007-02-13
ARKADIUSZ KONRAD DEWÓDZKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-17
2007-02-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ DWIE OSOBY- PREZES I WICPEREZES LUB PREZES /WICEPREZES/ I UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU. WSZELKIE PISMA I DOKUMENTY WYCHODZĄCE NA ZEWNĄTRZ PODPISUJE PREZES LUB WICEPREZES.
WOJCIECH JÓZEF GRABAŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-17
2006-04-03
ANDRZEJ ROMAN RYBAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-17
2006-04-03
CZESŁAW MIKLAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-17
2006-04-03
MAŁGORZATA MARIA SZYMANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-17
2006-04-03
HENRYK ADAM KASIURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-17
2006-04-03
2001-12-14
2006-04-03
CENTRUM PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie